1981年9月至1992年12月,先后在广州市东山区财税局任科员、澳大利亚德志商学院读书;
1992年3月至1997年5月,在广州市东山区税务局稽查队任副队长;
1997年5月至2001年12月,在广州市东山区国家税务局稽查局任局长;
2001年12月至2002年12月,在广州市海珠区国家税务局任总经济师;
2002年12月至2004年8月,在广州市国家税务局征管处任副处长;
2004年8月至2009年11月,在广州市国家税务局西区稽查局任党组成员、纪检组长、副局长;
2009年11月至2010年7月,在广州市越秀区国家税务局任党组成员、副局长;
2010年7月至今,在广州市越秀区国家税务局任党组成员、纪检组长。分管政策法规科、收入核算科(财务管理科)、人事教育科(离退休干部科)、监察室、机关党委办公室、工会、团总支,联系第一税务分局、第三税务分局、第六税务分局。